Lars Raadkjær Enevoldsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | RADIJET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 211.640' DKK HANS JENSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -75.548' DKK GREENHYDROGEN.DK ApS (Nu: Green Hydrogen Systems A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 186.057' DKK HANS JENSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 46.490' DKK HANS JENSEN LUBRICATORS A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos HANS JENSEN LUBRICATORS A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANS JENSEN LUBRICATORS A/S (8 år 2 måneder) |
Seed: 1579332137
Det begyndte for alvor dengang i 2011 hos RADIJET ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Raadkjær Enevoldsen i 3 år 5 måneder, inden stoppet den 25. februar 2015.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et underskud på 809' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. april 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dansk IoT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
CONSCENSIA HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2023 -
CONSCENSIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2023 -
Smart-Marine ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2024 Ny
Tidslinje (18)
-
Smart-Marine ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
CONSCENSIA HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
CONSCENSIA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
28.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2021 - 23.04.2023
Bestyrelsesmedlem
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2021 - 23.04.2023
Bestyrelsesmedlem
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Raadkjær Enevoldsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos HANS JENSEN HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 211.640' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos GREENHYDROGEN.DK ApS (Nu: Green Hydrogen Systems A/S) der præsenterede et underskud på 9.627' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 2 måneder fra 2014 til 2022 hos HANS JENSEN LUBRICATORS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42.734' DKK (HANS JENSEN LUBRICATORS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.060' DKK (Smart-Marine ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 186.057' DKK (HANS JENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.307' DKK (Smart-Marine ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jan Milvertz.