Marie Dyrmose Kuhr Gilfelt
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KUHR HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.849' DKK Kuhr Fem ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.611' DKK KUHR HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 23.056' DKK KUHR HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 1.633' DKK KUHR HOLDING A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Kuhr Fem ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KUHR HOLDING A/S (8 år 10 måneder) |
Seed: 1094622720
Det begyndte for alvor dengang i 2012 hos KUHR HOLDING A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Marie Dyrmose Kuhr Gilfelt i 8 år 10 måneder, inden stoppet den 17. august 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 8.784' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kuhr Fem ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
DKG Rådgivning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
IAB Holding A/S
Via Kuhr Fem ApS -
Iglsø Agro Landbrug ApS
Via IAB Holding A/S -
IAB Holding 2 ApS
Via Kuhr Fem ApS -
IAB Holding 3 ApS
Via IAB Holding 2 ApS -
Grønhøj Invest A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via IAB Holding 3 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
KUHR HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KUHR HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021 -
KUHR HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2021
Registreringsdato: 17.08.2021 -
DKG Rådgivning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Marie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
07.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2012 - 17.08.2021
Bestyrelsesmedlem
18.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Kuhr Fem ApS fremviste et overskud på 15.849' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Erik Kuhr Sørensen.