Jan Hvid Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | YES! GROUP ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.709' DKK YES! GROUP ApS (2020) |
Største underskud: | -663' DKK MIA data ApS (2020) |
Største egenkapital: | 6.027' DKK K/S Herning, Åvænget (2023) |
Største gæld: | 15.414' DKK K/S Herning, Åvænget (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MIA data ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af YES! GROUP ApS (12 år) |
Seed: 809247477
Karrieren som leder startede i 2012 i YES! GROUP ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jan Hvid Sørensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Jan nu bestreddet i 12 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 367' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
YES! GROUP ApS
Ejerandel: 100% -
Herning, Åvænget Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S Herning, Åvænget
Via Herning, Åvænget Komplementar ApS
Direktørposter (1)
-
YES! GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S Herning, Åvænget
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
K/S Herning, Åvænget
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
K/S Herning, Åvænget (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
Herning, Åvænget Komplementar ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.03.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.06.2017 - 14.08.2020
Reel ejer
24.10.2018 - 28.04.2019
Bestyrelsesmedlem
24.10.2018 - 14.08.2020
Reel ejer
29.04.2019 - 14.08.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.09.2014 - 13.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Hvid Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn YES! GROUP ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.886' DKK. Gennem holdingselskabet YES! GROUP ApS har Jan derfor også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Jan Hvid Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor YES! GROUP ApS kunne fremvise et overskud på 2.709' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MIA data ApS kunne fremvise et underskud på 663' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 481' DKK (K/S Herning, Åvænget).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.027' DKK (K/S Herning, Åvænget).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (Herning, Åvænget Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Esben Wesenberg Kjær.