Peter Bjerregaard Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | PBR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 20.165' DKK EURO DESIGN INTERNATIONAL ApS (2020-21) |
Største underskud: | -13.621' DKK EURO DESIGN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 139.004' DKK EURO DESIGN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 6.732' DKK EURO DESIGN HOLDING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos EURO DESIGN INTERNATIONAL ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af PBR ApS (13 år) |
Seed: 129229530
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2011 ved PBR ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør har Peter Bjerregaard Rasmussen nu bestreddet i 13 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 7.428' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PBR ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
EURO DESIGN INTERNATIONAL ApS
Via PBR ApS -
EURO DESIGN INVEST ApS
Via PBR ApS -
EURO DESIGN HOLDING ApS
Via PBR ApS -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 4
Via EURO DESIGN HOLDING ApS -
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 2
Via EURO DESIGN HOLDING ApS -
Core Bolig X Kommanditaktieselskab
Via Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 2 -
COBO X Projekt A P/S
Via Core Bolig X Kommanditaktieselskab -
COBO X Projekt B P/S
Via Core Bolig X Kommanditaktieselskab -
COBO X Ejendomme P/S
Via Core Bolig X Kommanditaktieselskab -
COBO X Holding ApS
Via Core Bolig X Kommanditaktieselskab -
COBO X Kirkebjerg Have ApS
Via COBO X Holding ApS -
Komplementarselskabet Dommervænget 27 ApS
Via Core Bolig X Kommanditaktieselskab -
Selsmosen II P/S
Via Core Bolig X Kommanditaktieselskab -
Selsmosen I P/S
Via Core Bolig X Kommanditaktieselskab -
Dommervænget 27 P/S
Via Core Bolig X Kommanditaktieselskab -
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19
Via EURO DESIGN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PBR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
PBR ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2012
Registreringsdato: 12.06.2012 -
PBR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.09.2011
Registreringsdato: 12.09.2011
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,56% -
Stifter og Direktør
12.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
12.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.09.2017 - 05.10.2020
Reel ejer
06.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Reel ejer
30.09.2017 - 30.09.2020
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5%
Peter Bjerregaard Rasmussen ejer desuden også holdingselskabet EURO DESIGN HOLDING ApS (ejer lige nu 36,56%). Gennem holdingselskabet EURO DESIGN HOLDING ApS ejes der også andele i Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 4 (10-14.99%), Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 2 (10-14.99%) og Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19 (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Bjerregaard Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor PBR ApS kunne offentliggøre et overskud på 14.191' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 9.660' DKK (EURO DESIGN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 135.438' DKK (EURO DESIGN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 434' DKK (EURO DESIGN INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jørgen Bjerregaard Rasmussen.