Kim Pauly Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.351' DKK K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST (2022) |
Største underskud: | -6.013' DKK Skælskør Feriebolig Invest ApS (2019) |
Største egenkapital: | 16.974' DKK K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST (2023) |
Største gæld: | 19.344' DKK K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Skælskør Feriebolig Invest ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST KOMPLEMENTAR ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 224505188
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2011 i JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST KOMPLEMENTAR ApS som Ejer. Kim Pauly Thomsen købte en andel af virksomheden den 8. marts 2011 og havde en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Kim af: Shapour Krog, Morten Munk Friis, Leif Rye Hauerslev og 5 andre personer. Hvervet som Ejer har Kim nu besiddet i 13 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
FAXE ALLÉ-VINKELVEJ KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
JYSK DETAIL, KOLDING KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
JYSK DETAIL, GALTEN KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST
Via JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST KOMPLEMENTAR ApS -
K/S FAXE ALLÉ-VINKELVEJ
Via FAXE ALLÉ-VINKELVEJ KOMPLEMENTAR ApS -
K/S JYSK DETAIL, KOLDING
Via JYSK DETAIL, KOLDING KOMPLEMENTAR ApS -
K/S JYSK DETAIL GALTEN
Via JYSK DETAIL, GALTEN KOMPLEMENTAR ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S FAXE ALLÉ-VINKELVEJ
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2013 -
K/S JYSK DETAIL, KOLDING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.04.2022
Tidslinje (16)
-
K/S JYSK DETAIL, KOLDING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2022
Registreringsdato: 02.04.2022 -
Skælskør Feriebolig Invest ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
K/S JYSK DETAIL, KOLDING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2018
Registreringsdato: 15.01.2018
Blå bog (fortsat)
Kim har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
08.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
05.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
15.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
15.05.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST fremviste et overskud på 2.351' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Skælskør Feriebolig Invest ApS fremviste et underskud på 80' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.662' DKK (K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.974' DKK (K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (JYSK DETAIL, GALTEN KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jan Olesen.