Martin Holm
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAMIHO HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.415' DKK PHØNIX TAG FYN A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.230' DKK PHØNIX TAG FYN A/S (2021) |
Største gæld: | 12.410' DKK PHØNIX TAG FYN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos PHØNIX TAG FYN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAMIHO HOLDING ApS (13 år 4 måneder) |
Seed: 318487166
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 i MAMIHO HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Martin Holm og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Martin nu bestreddet i 13 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 412' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAMIHO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PHØNIX TAG FYN A/S
Via MAMIHO HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MAMIHO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
PHØNIX TAG FYN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2012
Tidslinje (5)
-
FYNS STÅLMONTAGE A/S (Nu: Phønix Tag Svendborg A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023 -
FYNS STÅLMONTAGE A/S (Nu: Phønix Tag Svendborg A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2013
Registreringsdato: 01.11.2013 -
PHØNIX TAG FYN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2012
Registreringsdato: 15.03.2012
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.11.2011 - 30.05.2023
Bestyrelsesmedlem
01.11.2013 - 30.05.2023
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
26.11.2011 - 15.03.2022
Bestyrelsesmedlem
15.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MAMIHO HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 728' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.489' DKK (PHØNIX TAG FYN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.687' DKK (MAMIHO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.421' DKK (PHØNIX TAG FYN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Kenneth Due Hansen.