Lene Lindvig
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DK GRØNT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.362' DKK LG HANDEL OG PRODUKTION ApS (Nu: DK GRØNT ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -2.284' DKK LG HANDEL OG PRODUKTION ApS (Nu: DK GRØNT ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 3.452' DKK LG HANDEL OG PRODUKTION ApS (Nu: DK GRØNT ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 21.878' DKK LG HANDEL OG PRODUKTION ApS (Nu: DK GRØNT ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos LG HANDEL OG PRODUKTION ApS (Nu: DK GRØNT ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af DK GRØNT ApS (12 år 9 måneder) |
Seed: 1451212283
Karrieren I Danmark startede i 2011 hos DK GRØNT ApS (tidligere LG HANDEL OG PRODUKTION ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lene Lindvig der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Lene i 7 år 2 måneder, før stoppet d. 15. februar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med frugt og grøntsager. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2015-16 som viste et overskud på 2.362' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DK GRØNT ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DK Produktion ApS UNDER KONKURS
Via DK GRØNT ApS -
DK Produktion ØKO ApS UNDER KONKURS
Via DK GRØNT ApS
Tidslinje (7)
-
LG HANDEL OG PRODUKTION ApS (Nu: DK GRØNT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2019
Registreringsdato: 15.02.2019 -
DK DRIFT ØKO ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
DK DRIFT ApS (Nu: Selskab af 31.03.2014 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.10.2018
Registreringsdato: 19.10.2018
Blå bog (fortsat)
Lene har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
16.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
31.03.2014 - 05.07.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
31.03.2014 - 17.06.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.12.2011 - 15.02.2019
Ejer
15.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor LG HANDEL OG PRODUKTION ApS (Nu: DK GRØNT ApS) kunne fremvise et overskud på 2.362' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor LG HANDEL OG PRODUKTION ApS (Nu: DK GRØNT ApS) kunne fremvise et underskud på 2.284' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er René Bergman.