Jesper Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANVAK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 132' DKK DANVAK ApS (2019) |
Største underskud: | -531' DKK DANVAK ApS (2020) |
Største egenkapital: | 947' DKK DANVAK ApS (2014) |
Største gæld: | 1.437' DKK DANVAK ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DANVAK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANVAK ApS (5 år 10 måneder) |
Seed: 201876065
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2012 ved DANVAK ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Andreasen i 5 år 10 måneder, før stoppet den 21. marts 2018.
I dag arbejder virksomheden med organisering af kongresser, messer og udstillinger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 429' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANVAK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
DANVAK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
DANVAK ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
DANVAK ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2012 - 21.03.2018
Bestyrelsesmedlem
22.03.2018 - 31.07.2019
Bestyrelsesmedlem
01.08.2019 - 29.04.2020
Bestyrelsesmedlem
30.04.2020 - 21.08.2023
Bestyrelsesmedlem
22.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.08.2019 - 30.04.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jesper Andreasen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved DANVAK ApS der præsenterede et overskud på 132' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved DANVAK ApS der præsenterede et underskud på 531' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2012 til 2018 hos DANVAK ApS.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Kenneth Claus Andreasson.