John Hvenegaard Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | HVENEGAARD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.576' DKK CHR. JOHANNSEN A/S (2016-17) |
Største underskud: | -1.444' DKK CJ Leasing A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 26.464' DKK CHR. JOHANNSEN A/S (2023-24) |
Største gæld: | 48.554' DKK CHR. JOHANNSEN A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos CHR. JOHANNSEN A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af HVENEGAARD HOLDING ApS (13 år) |
Seed: 610389725
Karrieren som erhvervsperson startede i 2011 hos HVENEGAARD HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af John Hvenegaard Jepsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har John nu bestreddet i 13 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023-24 som viste et overskud på 673' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HVENEGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CHR. JOHANNSEN A/S
Via HVENEGAARD HOLDING ApS -
Konsortiet CJOM I/S
Via CHR. JOHANNSEN A/SIkke offentliggjort -
CJ Leasing A/S
Via HVENEGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HVENEGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
CJ Leasing A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
CHR. JOHANNSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021 -
CJ Leasing A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2021
Registreringsdato: 19.04.2021 -
CHR. JOHANNSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2020
Registreringsdato: 18.11.2020
Blå bog (fortsat)
John har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HVENEGAARD HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
23.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.11.2020 - 02.07.2021
Ejer
29.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HVENEGAARD HOLDING ApS
John Hvenegaard Jepsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HVENEGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 733' DKK. Gennem holdingselskabet HVENEGAARD HOLDING ApS har John derfor også andele i CHR. JOHANNSEN A/S (15-19.99%) samt CJ Leasing A/S (15-19.99%).
Du kan se koncerndiagram for John Hvenegaard Jepsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor HVENEGAARD HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 673' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HVENEGAARD HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 6.287' DKK (CHR. JOHANNSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 26.464' DKK (CHR. JOHANNSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 733' DKK (HVENEGAARD HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Lars Jørgensen.