Dorthe Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Arp-Hansen Finans 4 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.177.944' DKK AAK GROUP TREASURY A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S) (2019) |
Største underskud: | -17.405' DKK AARHUS 1 A/S (2021) |
Største egenkapital: | 1.464.056' DKK AAK GROUP TREASURY A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 428.577' DKK AAK GROUP TREASURY A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AAK HAVNEN A/S (12 år 3 måneder) |
Seed: 34920054
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2012 i Arp-Hansen Finans 4 A/S (tidligere AARHUSKARLSHAMN BYEJENDOMME A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Dorthe Bruun i 1 år, inden stoppet d. 30. maj 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor hoteller. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 1.221' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. maj 2017.
Direktørposter (1)
-
AAK HAVNEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
AAK HAVNEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
AARHUS 3 A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023 -
AARHUS 1 A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023 -
AAK GROUP TREASURY A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023
Blå bog (fortsat)
Dorthe har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2012 - Stadig aktiv
Direktør
26.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2015 - 11.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2014 - 01.09.2015
Direktør
01.09.2015 - 11.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.05.2012 - 11.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.05.2012 - 30.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor AAK GROUP TREASURY A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S) landede et overskud på 1.177.944' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AARHUS 1 A/S landede et underskud på 17.405' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 30.319' DKK (AAK GROUP TREASURY A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 945' DKK (AARHUS 1 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.464.056' DKK (AAK GROUP TREASURY A/S (Nu: AAK DENMARK HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.111' DKK (AARHUS 1 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er AAK AB.