Frank Juhlin Hvied Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S LØGSTRUP STEEL (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51.938' DKK A/S LØGSTRUP STEEL (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 287.833' DKK A/S LØGSTRUP STEEL (2022-23) |
Største gæld: | 217.095' DKK A/S LØGSTRUP STEEL (2022-23) |
Flest årsværk: | 185 årsværk hos A/S LØGSTRUP STEEL (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S LØGSTRUP STEEL (9 år 7 måneder) |
Seed: 265773213
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2012 ved A/S LØGSTRUP STEEL som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Frank Juhlin Hvied Sørensen i 9 år 7 måneder, før fratrædelsen den 24. januar 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 51.938' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S LØGSTRUP STEEL
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 25.01.2022
Tidslinje (3)
-
A/S LØGSTRUP STEEL (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022 -
A/S LØGSTRUP STEEL
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022 -
A/S LØGSTRUP STEEL
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2012
Registreringsdato: 06.06.2012
Blå bog (fortsat)
Frank Juhlin Hvied Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved A/S LØGSTRUP STEEL der præsenterede et overskud på 51.938' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 7 måneder fra 2012 til 2022 hos A/S LØGSTRUP STEEL.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Per Løgstrup.