Caroline Ann Banerjee
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | COLGATE-PALMOLIVE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 74.099' DKK COLGATE-PALMOLIVE A/S (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 163.563' DKK COLGATE-PALMOLIVE A/S (2017) |
Største gæld: | 59.967' DKK COLGATE-PALMOLIVE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos COLGATE-PALMOLIVE A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Copenhagen International School (6 år 9 måneder) |
Seed: 1586737032
Karrieren som leder begyndte den dag i 2012 hos COLGATE-PALMOLIVE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Caroline Ann Banerjee i 1 år, inden stoppet den 30. maj 2013.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 44.315' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
COLGATE-PALMOLIVE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2015
Registreringsdato: 29.05.2015 -
COLGATE-PALMOLIVE A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2013
Registreringsdato: 30.05.2013 -
COLGATE-PALMOLIVE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2013
Registreringsdato: 30.05.2013
Blå bog (fortsat)
Caroline har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2012 - 30.05.2013
Bestyrelsesmedlem
30.05.2013 - 29.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Caroline Ann Banerjee har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos COLGATE-PALMOLIVE A/S der præsenterede et overskud på 22.275' DKK.
Caroline har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2013 til 2015 hos COLGATE-PALMOLIVE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Caroline' netværk er Michael Vad.