Pia Storinggaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SPORTY SPORT DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.628' DKK SPORTY SPORT DANMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -6.741' DKK SPORTY SPORT DANMARK A/S (2018) |
Største egenkapital: | 19.388' DKK SPORTY SPORT DANMARK A/S (2014) |
Største gæld: | 24.091' DKK SPORTY SPORT DANMARK A/S (2015) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos SPORTY SPORT DANMARK A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SPORTY SPORT DANMARK A/S (13 år 1 måned) |
Seed: 214549795
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2011 ved SPORTY SPORT DANMARK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Pia Storinggaard nu bestreddet i 13 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 650' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PIST Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
TEIGEN ApS
Via PIST Holding ApS -
Køge Håndbold Elite ApS
Via TEIGEN ApSNyt selskab -
Teigen Ejendomme ApS
Via PIST Holding ApS -
PIST Invest ApS
Via PIST Holding ApS
Direktørposter (1)
-
PIST Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
SPORTY SPORT DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
PIST Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
PIST Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
PIST Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2020
Registreringsdato: 20.03.2020
Blå bog (fortsat)
Pia har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.03.2020 - 24.03.2020
Reel ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
19.04.2013 - 24.02.2020
Direktør
19.04.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PIST INVEST ApS (Nu: PIST Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 1.061' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PIST INVEST ApS (Nu: PIST Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 291' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103' DKK (TEIGEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 650' DKK (SPORTY SPORT DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.024' DKK (SPORTY SPORT DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (PIST Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Lars Teigen.