Morten Ludwigs
Erhvervsaktiv siden: | 5. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kitron A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 72.071' DKK BB ELECTRONICS A/S (Nu: Kitron A/S) (2022) |
Største underskud: | -5.017' DKK BB ELECTRONICS A/S (Nu: Kitron A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 197.663' DKK BB ELECTRONICS A/S (Nu: Kitron A/S) (2023) |
Største gæld: | 354.126' DKK BB ELECTRONICS A/S (Nu: Kitron A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 172 årsværk hos BB ELECTRONICS A/S (Nu: Kitron A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MVL-2115 (6 år 5 måneder) |
Seed: 666959719
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 hos Kitron A/S (tidligere BB ELECTRONICS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Ludwigs i 2 år 1 måned, inden stoppet den 31. maj 2013.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andet elektrisk udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 41.386' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MVL-2115
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
MNFMV v/Morten Ludwigs (Nu: MVL-2115) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.04.2018
Registreringsdato: 09.04.2018 -
BB ELECTRONICS A/S (Nu: Kitron A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2013
Registreringsdato: 31.05.2013 -
BB ELECTRONICS A/S (Nu: Kitron A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2011
Registreringsdato: 05.04.2011
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2011 - 31.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab