Ulla Birk Tofte
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN ADBC (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.757' DKK KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER (2021) |
Største underskud: | -11.617' DKK KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER (2022) |
Største egenkapital: | 281.577' DKK KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER (2023) |
Største gæld: | 51.686' DKK DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) (2018) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af M/S Museet for Søfarts Venner (5 år 6 måneder) |
Seed: 1246634450
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2013 i FONDEN ADBC (tidligere FONDEN GOLDEN DAYS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ulla Birk Tofte i , inden stoppet d. 2. maj 2013.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 44' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
Fortuna-fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2021 -
KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 16.05.2019 -
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Fortuna-fonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
FONDEN COPENHAGEN OPERA FESTIVAL (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021 -
Fonden Artcenter Spritten (Nu: Fonden Kunsthal Spritten - Center for Contemporary Art)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2021
Registreringsdato: 03.05.2021
Blå bog (fortsat)
Ulla har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ulla Birk Tofte har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER der præsenterede et overskud på 32.757' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER der præsenterede et underskud på 11.617' DKK.
Ulla har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2019 til i dag hos KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 19.806' DKK (KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 804' DKK (FONDEN COPENHAGEN OPERA FESTIVAL).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 281.577' DKK (KONG FREDERIK DEN SYVENDES STIFTELSE FOR HJÆLPELØSE OG FORLADTE PIGEBØRN, ISÆR AF ALMUEN, OPRETTET AF LOUISE CHRISTINE, LEHNSGREVINDE AF DANNER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 419' DKK (FONDEN COPENHAGEN OPERA FESTIVAL).
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Kasper Mortensen.