Dorthe Marie Madsen Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Arne Madsen Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.697' DKK EDC ARNE MADSEN A/S (Nu: Arne Madsen Holding ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.721' DKK EDC ARNE MADSEN A/S (Nu: Arne Madsen Holding ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 4.746' DKK EDC ARNE MADSEN A/S (Nu: Arne Madsen Holding ApS) (2014) |
Største gæld: | 5.893' DKK EDC ARNE MADSEN A/S (Nu: Arne Madsen Holding ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Adminia ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af DMO Consulting v/Dorthe M Olesen (9 år) |
Seed: 1340252948
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2012 i Arne Madsen Holding ApS (tidligere EDC ARNE MADSEN A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Dorthe Marie Madsen Olesen i 4 år 10 måneder, inden stoppet d. 27. april 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 79' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DMO Consulting v/Dorthe M Olesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Dorla Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Skald ApS
Via Dorla Holding ApS -
Mønten ApS
Via Skald ApS -
Store Mønt ApS
Via Skald ApS -
Adminia ApS
Via Dorla Holding ApS -
Millenio May ApS
Via Dorla Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Dorla Holding IVS (Nu: Dorla Holding ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021 -
EDC ARNE MADSEN A/S (Nu: Arne Madsen Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017 -
Dorla Holding IVS (Nu: Dorla Holding ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2016
Registreringsdato: 08.05.2016
Blå bog (fortsat)
Dorthe har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
27.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
21.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
08.05.2016 - 11.10.2021
Ejer
08.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2012 - 27.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Dorthe Marie Madsen Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dorla Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42' DKK. Gennem sit holdingselskab Dorla Holding ApS har Dorthe dermed også andele i Skald ApS (5-9.99%), Adminia ApS (100%) & Millenio May ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Dorthe Marie Madsen Olesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Dorla Holding IVS (Nu: Dorla Holding ApS) landede et overskud på 8' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Dorla Holding IVS (Nu: Dorla Holding ApS) landede et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 112' DKK (Adminia ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Dorla Holding IVS (Nu: Dorla Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.143' DKK (EDC ARNE MADSEN A/S (Nu: Arne Madsen Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (Dorla Holding IVS (Nu: Dorla Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Lars Juhl Olesen.