Jonas Dørken
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 34.690' DKK SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S (2020-21) |
Største underskud: | -23.027' DKK Viva Invest V ApS (2023) |
Største egenkapital: | 103.889' DKK SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 175.732' DKK EI Solsikkevænget ApS (2023) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos Vibe Development ApS (Nu: VIVA & Co. A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af DØRKEN HOLDING ApS (11 år 1 måned) |
Seed: 872737143
Karrieren I Danmark startede i 2011 ved SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jonas Dørken i 4 år 8 måneder, før stoppet den 26. maj 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med elektriske husholdningsartikler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 10.727' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DØRKEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Conzult.dk ApS
Via DØRKEN HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Brendstrupgaard ApS
Via DØRKEN HOLDING ApS -
Ei Group A/S
Via DØRKEN HOLDING ApS -
VIVA & Co. A/S
Via Ei Group A/S -
Ejendomsinvestering A/S
Via Ei Group A/S -
Ei Invest ApS
Via Ei Group A/S -
Ei Holmsø Silkeborg A/S
Via Ei Invest ApS -
EI Solsikkevænget ApS
Via Ei Holmsø Silkeborg A/S -
Ei Udvikling A/S
Via Ei Group A/S -
EJENDOMSSELSKABET KIKKENBORGVEJ 12 HERNING ApS
Via Ei Udvikling A/S -
Komplementarselskabet af 1/10 2023 ApS
Via Ei Group A/S -
Holmsø P/S
Via Komplementarselskabet af 1/10 2023 ApS
Direktørposter (14)
-
VIVA & Co. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2015 -
Ei Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020 -
Ejendomsinvestering A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018 -
Conzult.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2015 -
Ei Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2020 -
Holmsø P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2024 -
EI Solsikkevænget ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
EJENDOMSSELSKABET KIKKENBORGVEJ 12 HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2022 -
Ei Holmsø Silkeborg A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2021 -
Ei Udvikling A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2021 -
Ejendomsselskabet Brendstrupgaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2017 -
DØRKEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2013 -
Komplementarselskabet af 1/10 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2024 -
Ei Holmsø Herning A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2021
Bestyrelsesposter (6)
-
VIVA & Co. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2016 -
Ejendomsinvestering A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2020 -
Ei Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2020 -
Ei Holmsø Silkeborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2021 -
Ei Udvikling A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2021 -
Ei Holmsø Herning A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (73)
-
Komplementarselskabet af 1/10 2023 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Holmsø P/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Holmsø P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
20.12.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
06.08.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jonas Dørken er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DØRKEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 22.554' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Ejendomsinvestering A/S (30%) og Ei Group A/S (30%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jonas Dørken, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ABC Udvikling A/S (Nu: Ei Udvikling A/S) kunne fremvise et overskud på 24.657' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Vibe Development ApS (Nu: VIVA & Co. A/S) kunne fremvise et underskud på 16.566' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.323' DKK (ABC Udvikling A/S (Nu: Ei Udvikling A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.027' DKK (Viva Invest V ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 103.889' DKK (SKOUSEN ONLINE SERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.078' DKK (VIVA Invest II ApS (Nu: Ejendomsselskabet Brendstrupgaard ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Christopher Stensbjerg.