Bo Bach Svoldgaard
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CEES-FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 237.870' DKK Verdo a.m.b.a. (2022) |
Største underskud: | -18.110' DKK BladeRobots A/S (2023) |
Største egenkapital: | 907.293' DKK Verdo a.m.b.a. (2022) |
Største gæld: | 197.309' DKK Vestas Ventures A/S (2023) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos VATTENFALL RENEWABLES WIND DK A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CEES-FONDEN (11 år 4 måneder) |
Seed: 631527162
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2011 ved CEES-FONDEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bo Bach Svoldgaard i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 6. marts 2013.
I dag opererer virksomheden indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 84' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
Verdo a.m.b.a.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2022 -
HOMATIC ENGINEERING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.08.2014 -
CEES-FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2013
Ejendomme (4)
Tidslinje (11)
-
Vestas Ventures A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
BladeRobots A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022 -
Verdo a.m.b.a.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2020 - 01.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2021 - 27.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.08.2014 - 19.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Bach Svoldgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Verdo a.m.b.a. der præsenterede et overskud på 237.870' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Verdo a.m.b.a. der præsenterede et underskud på 17.900' DKK.
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 4 måneder fra 2013 til i dag hos CEES-FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.859' DKK (HOMATIC ENGINEERING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.110' DKK (BladeRobots A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 901.791' DKK (Verdo a.m.b.a.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -64.101' DKK (Vestas Ventures A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Thorvald Horup.