Henrik Benjaminsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | BULLDOGS ODENSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.988' DKK Selskabet af 28. juni Faaborg A/S (2020) |
Største underskud: | -2.320' DKK BULLDOGS ODENSE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.012' DKK ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 10.517' DKK ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S (7 år 11 måneder) |
Seed: 1136096752
Det hele startede i 2013 i BULLDOGS ODENSE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Benjaminsen i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 3. juli 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor sportsklubber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 2.320' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HB Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JN Ejendomme VB ApS
Via HB Advokatanpartsselskab -
ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S
Via HB Advokatanpartsselskab -
RET&RÅD A/S
Via ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S
Direktørposter (2)
-
HB Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2020 -
ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
BJARNE NIELSEN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.11.2023 -
Selskabet af 28. juni Assens ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 10.07.2024 -
Selskabet af 28. juni Faaborg A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 09.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
ACKER & LARSEN MURER & ENTREPRENØR ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
Selskabet af 28. juni Assens ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Selskabet af 28. juni Faaborg A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2024 - 14.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Benjaminsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HB Advokatanpartsselskab (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.334' DKK. Gennem holdingselskabet HB Advokatanpartsselskab har Henrik derfor også andele i JN Ejendomme VB ApS (10-14.99%) & ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Benjaminsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henrik Benjaminsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i BJARNE NIELSEN ApS der præsenterede et overskud på 1.364' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i BULLDOGS ODENSE ApS der præsenterede et underskud på 2.134' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2016 til i dag hos ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.945' DKK (Selskabet af 28. juni Faaborg A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.320' DKK (BULLDOGS ODENSE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.016' DKK (Selskabet af 28. juni Faaborg A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -774' DKK (BULLDOGS ODENSE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Mads Peter Sommerlund.