Kaspar Dam Haller
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.228' DKK INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S (2022) |
Største underskud: | -14' DKK Vega Spedition ApS (2021) |
Største egenkapital: | 5.348' DKK INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S (2022) |
Største gæld: | 9.513' DKK INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KASPAR HALLER HOLDING ApS (5 år) |
Seed: 129158225
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2011 i INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kaspar Dam Haller i 4 år 4 måneder, inden stoppet d. 19. juni 2015.
I dag opererer virksomheden indenfor speditører. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.746' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kaspar Haller Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Vega Spedition ApS
Via Kaspar Haller Holding ApS -
Vega Spedition Copenhagen ApS
Via Kaspar Haller Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Vega Spedition ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2020 -
Kaspar Haller Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2021 -
Vega Spedition Copenhagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Vega Spedition Copenhagen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
KHJ Transport og flytteforretning (Nu: KHJ Transport Service) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
Vega Spedition ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.11.2021
Registreringsdato: 26.11.2021
Blå bog (fortsat)
Kaspar har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.05.2024 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
08.03.2020 - 30.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.06.2020 - 26.11.2021
Reel ejer
02.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
19.11.2017 - 18.05.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kaspar Dam Haller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kaspar Haller Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 223' DKK. Gennem sit holdingselskab Kaspar Haller Holding ApS har Kaspar dermed også andele i Vega Spedition ApS (50-66.65%) & Vega Spedition Copenhagen ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kaspar Dam Haller, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Vega Spedition ApS landede et overskud på 1.005' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Vega Spedition ApS landede et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.746' DKK (INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.250' DKK (INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 223' DKK (Kaspar Haller Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kaspar' netværk er Louise Dam Haller.