Carsten Gjedahl Kind
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | INTERACOUSTICS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 197.756' DKK INTERACOUSTICS A/S (2021) |
Største underskud: | -10.082' DKK MK HOLDING, KOLDING, A/S (2017) |
Største egenkapital: | 503.695' DKK INTERACOUSTICS A/S (2020) |
Største gæld: | 113.202' DKK INTERACOUSTICS A/S (2021) |
Flest årsværk: | 185 årsværk hos INTERACOUSTICS A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af INTERACOUSTICS A/S (10 år 7 måneder) |
Seed: 506547031
Carsten Gjedahl Kind har bla. gået på Tietgen i perioden 1987-1989, Den Danske Eksportskole i perioden 1993-1994 og Syddansk Universitet - University of Southern Denmark i perioden 1994-1998. Carsten fik kompetencer indenfor General, Sales and Marketing og Graduate Diploma in Business Administration de førnævnte steder.
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2012 ved INTERACOUSTICS A/S med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Carsten Gjedahl Kind i 10 år 7 måneder, før stoppet den 28. april 2023.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2021 kunne vise et overskud på 197.756' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
MK HOLDING, KOLDING, A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2024 -
KIND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
KIND A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
MK HOLDING, KOLDING, A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
KIND MANNEQUINS A/S (Nu: KIND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 12 år 1 måned, har Carsten bla. Arbejdet indenfor felter som Product Management, Sales Management, Medical Devices, International Sales og Key Account Management.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.05.2019 - 28.05.2024
Bestyrelsesmedlem
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2019 - 28.05.2024
Bestyrelsesmedlem
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2012 - 28.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.08.2021 - 27.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2019 - 01.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Gjedahl Kind har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved MK HOLDING, KOLDING, A/S der præsenterede et overskud på 5.927' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved MK HOLDING, KOLDING, A/S der præsenterede et underskud på 3.307' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år fra 2019 til 2024 hos MK HOLDING, KOLDING, A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 54' DKK (KIND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.926' DKK (MK HOLDING, KOLDING, A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.809' DKK (MK HOLDING, KOLDING, A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.843' DKK (KIND A/S).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Mette Myong Kind.