Kenneth Lundager Muhs
Erhvervsaktiv siden: | 7. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERHVERVSHUS FYN P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 841' DKK ERHVERVSHUS FYN P/S (2023) |
Største underskud: | -6.606' DKK ERHVERVSHUS FYN P/S (2020) |
Største egenkapital: | 4.269' DKK ERHVERVSHUS FYN P/S (2023) |
Største gæld: | 40.658' DKK ERHVERVSHUS FYN P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN FOR NYBORG FÆSTNING (6 år 11 måneder) |
Seed: 1581715385
Karrieren som erhvervsperson startede i 2014 ved ERHVERVSHUS FYN P/S (tidligere UDVIKLING FYN P/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kenneth Lundager Muhs i 5 år 4 måneder, før stoppet den 20. maj 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 841' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ERHVERVSHUS FYN P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ERHVERVSHUS FYN P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
UDVIKLING FYN P/S (Nu: ERHVERVSHUS FYN P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019 -
UDVIKLING FYN P/S (Nu: ERHVERVSHUS FYN P/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2014
Registreringsdato: 07.01.2014
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2014 - 20.05.2019
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenneth Lundager Muhs har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ERHVERVSHUS FYN P/S der præsenterede et overskud på 841' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved ERHVERVSHUS FYN P/S der præsenterede et underskud på 6.606' DKK.
Kenneth har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2014 til 2019 hos ERHVERVSHUS FYN P/S.
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Hans Stavnsager Rasmussen.