Jonas Nørrelund Lindgreen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jul. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | IKT HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.201' DKK INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -25' DKK IKT HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.825' DKK INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.159' DKK INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HOUSETEST ApS (13 år 1 måned) |
Seed: 764923746
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2011 i IKT HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jonas Nørrelund Lindgreen i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 11. februar 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018-19 kunne vise et overskud på 314' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.N. Lindgreen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HOUSETEST ApS
Via J.N. Lindgreen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
J.N. Lindgreen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2020 -
HOUSETEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
HOUSETEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Vigilare Biotech ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2022
Registreringsdato: 27.05.2022 -
Vigilare Biotech ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2020
Registreringsdato: 17.06.2020 -
IKT HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020
Blå bog (fortsat)
Jonas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
17.06.2020 - 27.05.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.07.2011 - 24.01.2020
Ejer
01.03.2015 - 24.01.2020
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
27.10.2016 - 09.12.2019
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2011 - 02.09.2013
Reel ejer og Direktør
01.08.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,99%
Jonas Nørrelund Lindgreen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J.N. Lindgreen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.069' DKK. Igennem holdingselskabet J.N. Lindgreen Holding ApS har Jonas derfor også ejerandele i HOUSETEST ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jonas Nørrelund Lindgreen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.201' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor IKT HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.201' DKK (INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.825' DKK (INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.069' DKK (J.N. Lindgreen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Troels Peter Troelsen.