Søren Hjort
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHJ-CONSULT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.702' DKK SHJ HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -1.097' DKK SHJ HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.216' DKK VOLU VENTIS ApS (2023) |
Største gæld: | 7.184' DKK VOLU VENTIS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VOLU VENTIS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SHJ HOLDING ApS (11 år 7 måneder) |
Seed: 1024774655
Det startede i 2013 ved SHJ-CONSULT ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Søren Hjort i 1 år 7 måneder, før stoppet den 10. september 2014.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SHJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SHJ CONSULT ApS
Via SHJ HOLDING ApS -
Gale Energy ApS
Via SHJ HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
SHJ CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2013 -
SHJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2013 -
VOLU VENTIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2014 -
Gale Energy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
VOLU VENTIS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2016 -
Gale Energy ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Gale Energy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Gale Energy ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
VOLU VENTIS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2016
Registreringsdato: 08.02.2016
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.06.2024 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.02.2014 - 10.05.2021
Direktør
12.02.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,73% -
Direktør
01.02.2013 - 10.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Hjort er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SHJ HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.018' DKK. Gennem holdingselskabet SHJ HOLDING ApS har Søren derfor også andele i SHJ CONSULT ApS (100%) og Gale Energy ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Søren Hjort, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SHJ HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.702' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SHJ HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.097' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.165' DKK (SHJ HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.216' DKK (VOLU VENTIS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 398' DKK (SHJ CONSULT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Hjalmar Hentza Petersen.