Karl Aage Stougaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESIDENCE MASSENA NICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 596' DKK RESIDENCE MASSENA NICE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.764' DKK RESIDENCE MASSENA NICE A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 10.928' DKK RESIDENCE MASSENA NICE A/S (2013-14) |
Største gæld: | 7.480' DKK RESIDENCE MASSENA NICE A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RESIDENCE MASSENA NICE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af RESIDENCE MASSENA NICE A/S (8 år 9 måneder) |
Seed: 1509587644
Erhvervskarrieren startede i 2013 ved RESIDENCE MASSENA NICE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Karl Aage Stougaard i 3 år 11 måneder, før stoppet den 22. november 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 596' DKK.
Direktørposter (1)
-
RESIDENCE MASSENA NICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
RESIDENCE MASSENA NICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
RESIDENCE MASSENA NICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2017
Registreringsdato: 14.12.2017 -
RESIDENCE MASSENA NICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2017
Registreringsdato: 22.11.2017 -
RESIDENCE MASSENA NICE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2015
Registreringsdato: 21.12.2015
Blå bog (fortsat)
Karl Aage Stougaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved RESIDENCE MASSENA NICE A/S der præsenterede et overskud på 596' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved RESIDENCE MASSENA NICE A/S der præsenterede et underskud på 1.764' DKK.
Karl har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos RESIDENCE MASSENA NICE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Karl' netværk er Anders Vidstrup.