Christian da Silva Wendelbo
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | WENDELBO HOLDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 56.907' DKK WENDELBO HOLDING A/S (2019) |
Største underskud: | -7.346' DKK Wendelbo Holding 3 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 61.765' DKK Wendelbo Holding 3 ApS (2019) |
Største gæld: | 66.503' DKK TRØJBORG BOLIGHUS A/S (Nu: WENDELBO INTERIORS A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos TRØJBORG BOLIGHUS A/S (Nu: WENDELBO INTERIORS A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WENDELBO HOLDING A/S (10 år 7 måneder) |
Seed: 1376331885
Erhvervskarrieren startede i 2013 ved WENDELBO HOLDING A/S i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Christian da Silva Wendelbo købte en del af virksomheden d. 1. august 2013 og fik dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Christian af: Lars Wendelbo. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Christian nu bestreddet i 5 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 454' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Wendelbo Holding 2 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Wendelbo Familie Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
WENDELBO HOLDING A/S
Via Wendelbo Holding 2 ApS -
MIE5 Datterholding 8 ApS
Via WENDELBO HOLDING A/S -
WENDELBO MØBEL DESIGN A/S
Via MIE5 Datterholding 8 ApS -
WENDELBO INTERIORS A/S
Via WENDELBO MØBEL DESIGN A/S -
Wendelbo Holding 3 ApS
Via Wendelbo Familie Holding ApS
Bestyrelsesposter (4)
-
Wendelbo Holding 2 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2019 -
Wendelbo Familie Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2021 -
Wendelbo Holding 3 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2019 -
WENDELBO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2014
Tidslinje (20)
-
Wendelbo Holding 3 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021 -
Wendelbo Midlertidig Holding ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021 -
Wendelbo Familie Holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
23.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
22.11.2021 - 23.11.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
02.07.2019 - 23.11.2021
Bestyrelsesmedlem
02.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.08.2013 - 10.07.2019
Bestyrelsesmedlem
28.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
02.07.2019 - 09.07.2019
Bestyrelsesmedlem
02.07.2019 - Stadig aktiv
Ejer
10.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Christian da Silva Wendelbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wendelbo Familie Holding ApS (ejer lige nu 27%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.487' DKK. Gennem holdingselskabet Wendelbo Familie Holding ApS har Christian derfor også andele i Wendelbo Holding 3 ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian da Silva Wendelbo, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor WENDELBO HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 56.907' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Wendelbo Holding 3 ApS kunne fremvise et underskud på 4.773' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.163' DKK (Wendelbo Holding 3 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.056' DKK (Wendelbo Holding 2 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.220' DKK (Wendelbo Holding 3 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -976' DKK (WENDELBO HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Christina Wendelbo.