Maria Rømer Amelung Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 188.431' DKK CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2021) |
Største underskud: | -28.156' DKK CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2023) |
Største egenkapital: | 261.580' DKK CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2021) |
Største gæld: | 443.181' DKK CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 511 årsværk hos CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (8 år 9 måneder) |
Seed: 1340469031
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2013 hos CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Maria Rømer Amelung Andersen i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 9. december 2015.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af andre møbler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 28.156' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2015
Ejendomme (5)
Tidslinje (3)
-
CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015 -
CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2015
Registreringsdato: 09.12.2015 -
CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2013
Registreringsdato: 11.12.2013
Blå bog (fortsat)
Maria Rømer Amelung Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S der præsenterede et overskud på 188.431' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S der præsenterede et underskud på 28.156' DKK.
Maria har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 9 måneder fra 2015 til i dag hos CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Inger Marie Jensen Hansen.