Michael Skov Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CSPAIN IVS (Stifter) |
Største overskud: | 3.087' DKK LMM 2021 ApS (2022) |
Største underskud: | -12' DKK CSPAIN IVS (2014-15) |
Største egenkapital: | 6.694' DKK LMM 2021 ApS (2023) |
Største gæld: | 21.748' DKK LMM 2021 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LMM 2021 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af M Skov Invest ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 27761846
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2014 hos CSPAIN IVS som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Michael Skov Jensen i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 12. september 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor boliganvisning, ferieboligudlejning mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et underskud på 12' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M Skov Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LMM 2021 ApS
Via M Skov Invest ApS
Direktørposter (1)
-
M Skov Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
LMM 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2021
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
M Skov Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
Skov Albers Invest APS (Nu: M Skov Invest ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
LMM 2021 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
24.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via M Skov Invest ApS -
Stifter og Ejer
07.03.2021 - 31.03.2022
Direktør
07.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
17.02.2014 - 12.09.2016
Ejer
17.02.2015 - 12.09.2016
Ejerandel: 25-33.33%
Michael Skov Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M Skov Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 625' DKK. Igennem sit holdingselskab M Skov Invest ApS har Michael dermed også ejerandele i LMM 2021 ApS (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Michael Skov Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor M Skov Invest ApS fremviste et overskud på 387' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor CSPAIN IVS fremviste et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.320' DKK (LMM 2021 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.694' DKK (LMM 2021 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 625' DKK (M Skov Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Mads Peter Møller.