Simon Strandholt
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARCHIDEA A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 5.830' DKK ARCHIDEA A/S (2021) |
Største underskud: | -1.005' DKK STRANDHOLT HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 11.188' DKK STRANDHOLT HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 4.334' DKK Archidea Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos ARCHIDEA A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af STRANDHOLT HOLDING ApS (10 år 9 måneder) |
Seed: 100182835
Karrieren som leder startede i 2013 i ARCHIDEA A/S i rollen som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle bestred Simon Strandholt i 10 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 28. juni 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 974' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STRANDHOLT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Archidea Holding ApS
Via STRANDHOLT HOLDING ApS -
ARCHIDEA A/S
Via Archidea Holding ApS -
SOWS ApS
Via Archidea Holding ApS -
Duedalen Holding ApS
Via Archidea Holding ApS -
Duedalen ApS
Via Duedalen Holding ApS
Direktørposter (4)
-
ARCHIDEA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024 -
STRANDHOLT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2013 -
SOWS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2019 -
Archidea Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
ARCHIDEA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
ARCHIDEA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Archidea Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2019
Registreringsdato: 02.04.2019 -
SOWS IVS (Nu: SOWS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2019
Registreringsdato: 28.02.2019
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.11.2013 - 28.06.2024
Bestyrelsesmedlem
19.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.2024 - 30.08.2024
Direktør
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.04.2019 - 29.06.2024
Direktør
02.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Simon Strandholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STRANDHOLT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.002' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Archidea Holding ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Simon Strandholt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Archidea Holding ApS kunne fremvise et overskud på 4.613' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor STRANDHOLT HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.005' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.315' DKK (STRANDHOLT HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.002' DKK (STRANDHOLT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.669' DKK (SOWS IVS (Nu: SOWS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Otto Wagner.