Brian Steensgaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRST HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 54.540' DKK BRST HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 84.709' DKK BRST HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 6.901' DKK CENVATION ApS (Nu: itm8 | Cenvation ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos CENVATION ApS (Nu: itm8 | Cenvation ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BRST HOLDING ApS (10 år 9 måneder) |
Seed: 1995818381
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 hos BRST HOLDING ApS som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Brian Steensgaard nu besiddet i 10 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 27.610' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kvalitetsejendomme ApS
Via BRST HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
BRST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
CENVATION ApS (Nu: itm8 | Cenvation ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
CENVATION ApS (Nu: itm8 | Cenvation ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
CENVATION ApS (Nu: itm8 | Cenvation ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
26.11.2013 - Stadig aktiv
Ejer
28.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
28.11.2013 - 15.04.2024
Reel ejer
27.12.2013 - 31.10.2022
Bestyrelsesmedlem
31.10.2022 - 15.04.2024
Ejerandel: 100%
Brian Steensgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BRST HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 84.709' DKK. Igennem sit holdingselskab BRST HOLDING ApS har Brian dermed også ejerandele i Kvalitetsejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Brian Steensgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BRST HOLDING ApS fremviste et overskud på 54.540' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.610' DKK (BRST HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 84.709' DKK (BRST HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.956' DKK (CENVATION ApS (Nu: itm8 | Cenvation ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Henrik Vestergaard Kastbjerg.