Kristian Kyneb
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2013 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET TORDENSKJOLDSGADE ApS (Stifter) |
Største overskud: | 4.996' DKK TORDENSKJOLDSGADE 37 P/S (2021) |
Største underskud: | -279' DKK Investeringsselskabet Rantzausgade 72 ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 18.165' DKK TORDENSKJOLDSGADE 37 P/S (2020) |
Største gæld: | 39.755' DKK TORDENSKJOLDSGADE 37 P/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af INVESTERINGSSELSKABET TORDENSKJOLDSGADE ApS (10 år 8 måneder) |
Seed: 974236664
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2013 i INVESTERINGSSELSKABET TORDENSKJOLDSGADE ApS med titlen som Stifter og Ejer. Det var sammen med business-partnerne WIHLBORG HOLDING ApS, MORTEN BONDO HOLDING ApS, Palle Steen Carlsson, Jens Jarl Gorridsen, Henrik Glud Ovesen, TANDLÆGE HENRIK DALHOFF ApS, Jakob Christensen, TANDLÆGERNE NEDERGAARD & LASSEN ApS, P GRAFF HOLDING ApS, Ole Arenfeldt Jensen, Bjarne Olesen, Peter Wihlborg, Michael Levring Vestergaard Knudsen, Charlotte Gjørup Pedersen at Kristian Kyneb stiftede INVESTERINGSSELSKABET TORDENSKJOLDSGADE ApS den dag i december 2013. Hvervet som Stifter og Ejer har Kristian nu bestreddet i 10 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 514' DKK.
Direkte ejede Selskaber (7)
-
INVESTERINGSSELSKABET TORDENSKJOLDSGADE ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
INVESTERINGSSELSKABET FREDERIKS ALLE 105 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Investeringsselskabet Smallegade 50 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Investeringsselskabet Vestergade 7 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Vestergade 74 og 76 Komplementarselskab ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Investeringsselskabet Frederiks Alle 99 og 145 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Investeringsselskabet Rantzausgade 72 ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
TORDENSKJOLDSGADE 37 KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Via INVESTERINGSSELSKABET TORDENSKJOLDSGADE ApS -
TORDENSKJOLDSGADE 37 P/S
Via TORDENSKJOLDSGADE 37 KOMPLEMENTARSELSKAB ApS -
EJENDOMSSELSKABET FREDERIKS ALLE 105 KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Via INVESTERINGSSELSKABET FREDERIKS ALLE 105 ApS -
EJENDOMSSELSKABET FREDERIKS ALLE 105 P/S
Via EJENDOMSSELSKABET FREDERIKS ALLE 105 KOMPLEMENTARSELSKAB ApS -
Smallegade 50 Komplementarselskab ApS
Via Investeringsselskabet Smallegade 50 ApS -
Smallegade 50 P/S
Via Smallegade 50 Komplementarselskab ApS -
Vestergade 7 Komplementarselskab ApS
Via Investeringsselskabet Vestergade 7 ApS -
Vestergade 7 P/S
Via Vestergade 7 Komplementarselskab ApS -
Vestergade 74 og 76 P/S
Via Vestergade 74 og 76 Komplementarselskab ApS -
Frederiks Alle 99 og 145 Komplementarselskab ApS
Via Investeringsselskabet Frederiks Alle 99 og 145 ApS -
Frederiks Alle 99 og 145 P/S
Via Frederiks Alle 99 og 145 Komplementarselskab ApS -
Rantzausgade 72 Komplementarselskab ApS
Via Investeringsselskabet Rantzausgade 72 ApS -
Rantzausgade 72 P/S
Via Rantzausgade 72 Komplementarselskab ApS
Bestyrelsesposter (4)
-
Vestergade 74 og 76 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2021 -
TORDENSKJOLDSGADE 37 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2014 -
Marselisborg Alle 24 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2018 -
Frederiks Alle 99 og 145 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Investeringsselskabet Gammel Jernbanevej 16-18 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
Gammel Jernbanevej 16-18 P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2022
Registreringsdato: 27.02.2022 -
Frederiks Alle 99 og 145 P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2021
Registreringsdato: 10.04.2021
Blå bog (fortsat)
Kristian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Frederiks Alle 99 og 145 Komplementarselskab ApS -
Ejer
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.08.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Investeringsselskabet Smallegade 50 ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.424' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Investeringsselskabet Rantzausgade 72 ApS kunne offentliggøre et underskud på 279' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.080' DKK (TORDENSKJOLDSGADE 37 P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 214' DKK (Vestergade 74 og 76 P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.144' DKK (TORDENSKJOLDSGADE 37 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Vestergade 74 og 76 Komplementarselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Erik Wihlborg.