Jens Erik Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | B2B Auctions A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.586' DKK Ejendomsselskabet Bødkervej 5 ApS (Nu: MK Ejendomsinvest 14 ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -1.161' DKK SKANDINAVISK SERVICE PARTNER ApS (Nu: B2B Auctions A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 17.488' DKK Ejendomsselskabet Bødkervej 5 ApS (Nu: MK Ejendomsinvest 14 ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 31.721' DKK Ejendomsselskabet Bødkervej 5 ApS (Nu: MK Ejendomsinvest 14 ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SKANDINAVISK SERVICE PARTNER ApS (Nu: B2B Auctions A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B2B Auctions A/S (11 år 8 måneder) |
Seed: 785591953
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2013 ved B2B Auctions A/S (tidligere SKANDINAVISK SERVICE PARTNER ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Jens Erik Frandsen nu besiddet i 11 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 720' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Antvorskov Højlager ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2024 -
B2B Auctions A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.01.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Ejendomsselskabet Bødkervej 5 ApS (Nu: MK Ejendomsinvest 14 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
Antvorskov Højlager ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
Ejendomsselskabet Bødkervej 5 ApS (Nu: MK Ejendomsinvest 14 ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2022
Registreringsdato: 16.11.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2022 - 04.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Erik Frandsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved Ejendomsselskabet Bødkervej 5 ApS (Nu: MK Ejendomsinvest 14 ApS) der præsenterede et overskud på 13.586' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved SKANDINAVISK SERVICE PARTNER ApS (Nu: B2B Auctions A/S) der præsenterede et underskud på 1.161' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 8 måneder fra 2013 til i dag hos B2B Auctions A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Allan Gregers Hastrup.