Poul Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 917' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE (2019) |
Største underskud: | -364' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE (2018) |
Største egenkapital: | 1.680' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE (2019) |
Største gæld: | 6.757' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE (2018) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE (11 år 1 måned) |
Seed: 667128195
Karrieren i erhvervslivet startede i 2009 i DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Sørensen i 11 år 1 måned, før fratrædelsen d. 27. februar 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden undervisning i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 297' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2020
Registreringsdato: 27.02.2020 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION DEN DANSKE SOMMERSKOLE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
22.11.2017 - 12.10.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2009 - 27.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.11.2017 - 01.01.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Poul Skovmark Jørgensen.