Kasper Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S HJØRRING (Ejer) |
Største overskud: | 11.753' DKK KEMPHANSEN HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -2.723' DKK Luudos Group ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 86.159' DKK Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S (2022) |
Største gæld: | 23.175' DKK K/S HJØRRING (2016) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos NORDIC INNOVATORS P/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 1818122127
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2007 i K/S HJØRRING som Ejer. Kasper Hansen købte en andel af virksomheden den 28. december 2007 og fik en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Kasper af: Jacob Therkelsen, Kurt Vagn Jensen, Nis Christian Mamsen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer har Kasper nu besiddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 365' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KKH AF 2013 ApS
Ejerandel: 100% -
KEMPHANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
K/S HJØRRING
Via KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS -
NORDIC INNOVATORS P/S
Via KKH AF 2013 ApS -
NERTHUS ApS
Via KEMPHANSEN HOLDING ApS -
NORDIC INCUBATOR ApS
Via KEMPHANSEN HOLDING ApS -
NxPAS ApS
Via NORDIC INCUBATOR ApS -
Luudos Group ApS
Via NORDIC INCUBATOR ApS -
Nordic Innovators Partners ApS
Via NORDIC INCUBATOR ApS -
Nordic Innovators Corporate Finance ApS
Via NORDIC INCUBATOR ApS -
Art Stream ApS
Via KEMPHANSEN HOLDING ApS -
Displayy.io ApS
Via Art Stream ApS -
Eir Diagnostics ApS
Via KEMPHANSEN HOLDING ApS -
Migalis ApS
Via KEMPHANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KEMPHANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2013 -
KKH AF 2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2013
Bestyrelsesposter (7)
-
NERTHUS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.02.2019 -
Art Stream ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2018 -
NORDIC INCUBATOR ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.12.2013 -
Eir Diagnostics ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.03.2023 -
Migalis ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2020 -
NORDIC INNOVATORS P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2013 -
Luudos Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.07.2020
Tidslinje (20)
-
Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023 -
Eir Diagnostics ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
AptaZense ApS (Nu: Eir Diagnostics ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
25.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,6% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,67% -
Reel ejer
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
11.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Kasper Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEMPHANSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 30.148' DKK. Igennem sit holdingselskab KEMPHANSEN HOLDING ApS har Kasper dermed også ejerandele i NERTHUS ApS (20-24.99%), NORDIC INCUBATOR ApS (20-24.99%), Art Stream ApS (33.34-49.99%), Eir Diagnostics ApS (5-9.99%), Migalis ApS (33.34-49.99%) & Luudos Group ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Kasper Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kasper Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i NORDIC INNOVATORS P/S der præsenterede et overskud på 2.858' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i Luudos Group ApS der præsenterede et underskud på 2.723' DKK.
Kasper har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 11 måneder fra 2013 til i dag hos NORDIC INNOVATORS P/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.312' DKK (KEMPHANSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.585' DKK (Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 81.527' DKK (Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.147' DKK (Luudos Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Henrik Kemp.