Jens Erik Tipsmark Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUNDGAARD INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.919' DKK BIOGASTEKNIK A/S (2022) |
Største underskud: | -428' DKK Biogas Teknik Service A/S (2022) |
Største egenkapital: | 21.703' DKK SUNDGAARD INVEST A/S (2023) |
Største gæld: | 23.273' DKK BIOGASTEKNIK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos BIOGASTEKNIK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SUNDGAARD INVEST A/S (4 år 9 måneder) |
Seed: 1485640560
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 ved SUNDGAARD INVEST A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Erik Tipsmark Johansen i 4 år 9 måneder, før fratrædelsen den 14. december 2018.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 5.910' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
SUNDGAARD INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2021 -
BIOGASTEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2021 -
Biogas Teknik Service A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2022
Ejendomme (8)
Tidslinje (7)
-
Biogas Teknik Service A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2022
Registreringsdato: 23.02.2022 -
SUNDGAARD INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021 -
BIOGASTEKNIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2021
Registreringsdato: 19.03.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2014 - 14.12.2018
Bestyrelsesmedlem
10.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2014 - 14.12.2018
Bestyrelsesmedlem
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Erik Tipsmark Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved BIOGASTEKNIK A/S der præsenterede et overskud på 8.919' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Biogas Teknik Service A/S der præsenterede et underskud på 428' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 9 måneder fra 2014 til 2018 hos SUNDGAARD INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.576' DKK (BIOGASTEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.703' DKK (SUNDGAARD INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 110' DKK (Biogas Teknik Service A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Espen Sundgaard Tipsmark Johansen.