Natasha Brødsgaard Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ILJA HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 12.232' DKK ILJA HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -17.195' DKK IJH A/S (2020) |
Største egenkapital: | 45.661' DKK ILJA HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 113.840' DKK IJH A/S (2021) |
Flest årsværk: | 92 årsværk hos IJH A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ILJA HOLDING ApS (17 år 5 måneder) |
Seed: 1097501121
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 ved ILJA HOLDING ApS i rollen som Ejer. Natasha Brødsgaard Jacobsen købte en del af virksomheden d. 28. marts 2007 og havde dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Natasha af: Ilse Rohde Jacobsen og Jesper Bo Jacobsen. Rollen som Ejer har Natasha nu bestreddet i 17 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 3.412' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
BLOMSTEN HORNBÆK ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Locher Invest ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
ILJA HOLDING ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Viper-Flex ApS
Via Locher Invest ApS -
IJH A/S
Via ILJA HOLDING ApS -
HALKÆR ÅDAL ØKOLOGISK ApS
Via ILJA HOLDING ApS -
My Best Book ApS
Via ILJA HOLDING ApS -
IL-PO ApS
Via ILJA HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
IJH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
BLOMSTEN HORNBÆK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
IJH A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022 -
Locher Invest ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2017
Registreringsdato: 05.09.2017
Blå bog (fortsat)
Natasha har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
02.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via ILJA HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
05.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
28.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.06.2014 - 01.01.2023
Ejerandel: 40%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ILJA HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 12.232' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ILJA HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 13.398' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.407' DKK (IJH A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (Locher Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.262' DKK (ILJA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 213' DKK (Locher Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Natasha' netværk er Jesper Bo Jacobsen.