Helene Christine Kildegaard Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 2013 - 8. apr. 2022 |
Karrieren startede hos: | HOLMELUND HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.326' DKK HOLMELUND HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -320' DKK HOLMELUND HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 18.434' DKK HOLMELUND HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 716' DKK HOLMELUND HOLDING ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOLMELUND HOLDING ApS (10 år 10 måneder) |
Seed: 140344159
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2013 ved HOLMELUND HOLDING ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Helene Christine Kildegaard Jensen nu besiddet i 10 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.289' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
HOLMELUND HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2013
Tidslinje (3)
-
Kildegaard Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022 -
Kildegaard Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.07.2020
Registreringsdato: 16.07.2020 -
HOLMELUND HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2013
Registreringsdato: 01.12.2013
Blå bog (fortsat)
Helene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
16.07.2020 - 08.04.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Helene' netværk er Niels Ove Jensen.