Knud Lind Winkler
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVITZER CARIBBEAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.373.908' DKK SVITZER A/S (2020) |
Største underskud: | -199.303' DKK SVITZER A/S (2017) |
Største egenkapital: | 9.525.536' DKK SVITZER A/S (2022) |
Største gæld: | 6.847.450' DKK SVITZER A/S (2019) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos SVITZER A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SVITZER CARIBBEAN A/S (10 år 11 måneder) |
Seed: 1949803044
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2013 hos SVITZER CARIBBEAN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Knud Lind Winkler nu bestreddet i 10 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (3)
-
Svitzer Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2024 -
SVITZER CARIBBEAN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2013 -
Svitzer Salvage Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2015
Bestyrelsesposter (4)
-
SVITZER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2024 -
SVITZER CARIBBEAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2013 -
SVITZER TOWAGE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.10.2014 -
Svitzer Salvage Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
SVITZER A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
Svitzer Group A/S
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
SVITZER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024
Blå bog (fortsat)
Knud har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.12.2019 - 26.04.2024
Bestyrelsesmedlem
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SVITZER A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.373.908' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SVITZER A/S kunne offentliggøre et underskud på 181.736' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Jacob Sune Ulrik.