Thomas Vallentin West
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAERSK TRAINING ESBJERG A/S (Direktør) |
Største overskud: | 15.367' DKK MAERSK TRAINING ESBJERG A/S (2014) |
Største underskud: | -5.899' DKK HANSTHOLM ELEKTRONIK A/S (Nu: Udlejningsselskabet af 4. januar 2024 A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 14.030' DKK TS TECH A/S (2023) |
Største gæld: | 48.329' DKK MAERSK TRAINING ESBJERG A/S (2014) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos HANSTHOLM ELEKTRONIK A/S (Nu: Udlejningsselskabet af 4. januar 2024 A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af WEST EQUITY HOLDING APS (6 år 3 måneder) |
Seed: 720041346
Erhvervskarrieren startede i 2014 ved MAERSK TRAINING ESBJERG A/S i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Thomas Vallentin West i 10 måneder, før stoppet den 20. august 2015.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 15.367' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WEST EQUITY HOLDING APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
W & S Development ApS
Via WEST EQUITY HOLDING APS -
Skovridervej Development ApS
Via W & S Development ApS -
TS Tech Group A/S
Via WEST EQUITY HOLDING APS -
EA AUTOMATIC A/S
Via TS Tech Group A/S -
TS Tech Marine A/S
Via TS Tech Group A/S -
TS TECH A/S
Via TS Tech Group A/S
Direktørposter (3)
-
W & S Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2019 -
TS TECH A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2021 -
WEST EQUITY HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
TS TECH A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2021
Registreringsdato: 28.04.2021 -
TS TECH A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021 -
TS TECH INSTALLATION A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2020
Registreringsdato: 21.10.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.06.2017 - 18.09.2019
Direktør
19.09.2019 - 27.04.2021
Direktør
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via TS Tech Group A/S -
Bestyrelsesmedlem
17.07.2018 - 21.10.2020
Direktør
20.08.2018 - 21.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2018 - 25.09.2018
Direktør
11.07.2018 - 01.05.2019
Bestyrelsesmedlem
01.05.2019 - 19.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MAERSK TRAINING ESBJERG A/S kunne fremvise et overskud på 15.367' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HANSTHOLM ELEKTRONIK A/S (Nu: Udlejningsselskabet af 4. januar 2024 A/S) kunne fremvise et underskud på 2.272' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.825' DKK (TS TECH A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 700' DKK (HANSTHOLM ELEKTRONIK A/S (Nu: Udlejningsselskabet af 4. januar 2024 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.030' DKK (TS TECH A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.999' DKK (HANSTHOLM ELEKTRONIK A/S (Nu: Udlejningsselskabet af 4. januar 2024 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Thomas Bech Sandholdt.