Rene Høck
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CEMENT PLANT CONSULTANTS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 487.538' DKK FLSMIDTH TYSKLAND A/S (2019) |
Største underskud: | -420.962' DKK FLSMIDTH TYSKLAND A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.559.031' DKK FLSMIDTH MINERALS HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 975.190' DKK ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 626 årsværk hos ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af E&P murerforretning ApS (6 år 3 måneder) |
Seed: 1850236934
Karrieren i erhvervslivet startede i 2013 hos CEMENT PLANT CONSULTANTS A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Rene Høck i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 5. september 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (7)
-
ENEMÆRKE & PETERSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2024 -
Tinvej 13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2024 -
Sintrupvej 69 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2024 -
Hersted Village 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2024 -
Øresundsvej 11, Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021 -
Ejendomsselskabet Skovagervej, Ry ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2021 -
Hersted Village 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
RAUNSTRUP TØMRER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2021 -
RAUNSTRUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2021 -
Raunstrup Byggeri A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2021 -
Raunstrup Bygningsservice A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
Sintrupvej 69 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
E&P murerforretning ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
ENEMÆRKE & PETERSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024
Blå bog (fortsat)
Rene har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Rene Høck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos FLSMIDTH MINERALS HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 98.385' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos E&P murerforretning ApS der præsenterede et underskud på 904' DKK.
Rene har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2018 til 2024 hos E&P murerforretning ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 299.642' DKK (FLSMIDTH MINERALS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 723' DKK (E&P murerforretning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.559.031' DKK (FLSMIDTH MINERALS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.753' DKK (SLF ROMER XV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rene' netværk er Troels Aggersbo.