Inger Mariane Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUSTAV HANSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.158' DKK PLH III ApS (2019-20) |
Største underskud: | -7.445' DKK PLH HOLDING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 95.652' DKK PLH HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 137.041' DKK PLH EJENDOMME ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos PLH EJENDOMME ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SIMON LYSHOLT ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 1238485154
Det startede for alvor en dag i 2014 ved GUSTAV HANSEN HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Inger Mariane Hansen i 7 år 5 måneder, før stoppet den 29. april 2022.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et overskud på 5.555' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. april 2022.
Direktørposter (7)
-
SIMON LYSHOLT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2014 -
PLH HOLDING II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2014 -
PLH EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2015 -
PLH III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2017 -
SOFIE LYSHOLT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2014 -
MØNSTERDAL SKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2015 -
PLH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GUSTAV HANSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
PLH III ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2017
Registreringsdato: 29.06.2017 -
PLH HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2015
Registreringsdato: 14.01.2015
Blå bog (fortsat)
Inger har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor PLH III ApS kunne offentliggøre et overskud på 22.158' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor PLH HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 7.445' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Poul Lysholt Hansen.