Lars Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDENSBORG AFFALD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 198.328' DKK FREDENSBORG SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -187.001' DKK FREDENSBORG SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.515.210' DKK FREDENSBORG FORSYNING HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 81.135' DKK FREDENSBORG SPILDEVAND A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FGU Øresund selvejende institution (5 år 8 måneder) |
Seed: 1073103619
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2014 ved FREDENSBORG AFFALD A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Søndergaard i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor indsamling af ikke-farligt affald. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 0' DKK.
Repræsentant (1)
-
Niverød Solkvarters Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Niverød Solkvarters Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
FREDENSBORG FORSYNING HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
FREDENSBORG VAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 31.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 31.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 31.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved FREDENSBORG SPILDEVAND A/S der præsenterede et overskud på 198.328' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved FREDENSBORG AFFALD A/S der præsenterede et underskud på 7.371' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2014 til 2017 hos FREDENSBORG AFFALD A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 730' DKK (FREDENSBORG FORSYNING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.902' DKK (FREDENSBORG SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.507.084' DKK (FREDENSBORG FORSYNING HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.000' DKK (FREDENSBORG AFFALD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Salina Lunde Larsen.