Nanna Maria Smedegaard Pedersen
Erhvervsaktiv: | 3. jun. 2014 - 9. sep. 2019 |
Karrieren startede hos: | MEZINA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.435' DKK Nora Malkeko Holding ApS (2019) |
Største underskud: | -2.538' DKK Nora Malkeko Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 27.179' DKK MEZINA A/S (2019) |
Største gæld: | 33.247' DKK MEZINA A/S (2020) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos MEZINA A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nora Malkeko Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 1553894509
Karrieren som erhvervsleder startede i 2014 ved MEZINA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Nanna Maria Smedegaard Pedersen i 4 år 10 måneder, før stoppet den 15. april 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 2.063' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nora Malkeko Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Janus Investering ApS
Via Nora Malkeko Holding ApS -
MidCap T ApS
Via Janus Investering ApS -
CapHold T ApS
Via MidCap T ApS -
T.A.P. ApS
Via CapHold T ApS -
PRIMULA ApS
Via T.A.P. ApS -
MEZINA A/S
Via T.A.P. ApS -
WELLVITA ApS
Via T.A.P. ApS -
Fitdeluxe ApS
Via WELLVITA ApS -
Wellvita Sport ApS
Via WELLVITA ApS -
Janus Ejendomme ApS
Via Janus Investering ApS
Direktørposter (1)
-
Nora Malkeko Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Smidt Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.09.2019
Registreringsdato: 09.09.2019 -
MEZINA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2019
Registreringsdato: 15.04.2019 -
Smidt Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.04.2019
Registreringsdato: 08.04.2019
Blå bog (fortsat)
Nanna har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
06.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.04.2019 - 09.09.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.06.2014 - 15.04.2019
Ejer
27.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via T.A.P. ApS
Nanna Maria Smedegaard Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nora Malkeko Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.604' DKK. Gennem holdingselskabet Nora Malkeko Holding ApS har Nanna derfor også andele i Janus Investering ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Nanna Maria Smedegaard Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Nora Malkeko Holding ApS kunne fremvise et overskud på 10.435' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Nora Malkeko Holding ApS kunne fremvise et underskud på 2.538' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.063' DKK (MEZINA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.239' DKK (MEZINA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.604' DKK (Nora Malkeko Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nanna' netværk er Anders Smidt Pedersen.