Michael Suhr Fabrin
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Proviantgaarden, Havnegade 2 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 64.601' DKK MALMØGADE 4 ApS (2017) |
Største underskud: | -8.519' DKK GRUNDSTENEN A/S (Nu: GRUNDSTENEN ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 91.900' DKK MALMØGADE 4 ApS (2020) |
Største gæld: | 63.713' DKK KILDEKROG ApS (2015) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Repræsentant af Grundejerforeningen Søparken (2 år 3 måneder) |
Seed: 1896121921
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2014 i Proviantgaarden, Havnegade 2 ApS (tidligere HAVNEGADE 2 B, AARHUS ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Suhr Fabrin i 9 måneder, inden stoppet d. 22. december 2014.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 888' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fabrins ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Via Fabrins ApS
Direktørposter (2)
-
Fabrins ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2022 -
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2024
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Søparken
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.06.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
Fabrins ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Fabrins ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
19.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.11.2018 - 28.07.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.03.2014 - 20.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Suhr Fabrin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fabrins ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 92' DKK. Gennem sit holdingselskab Fabrins ApS har Michael dermed også andele i SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Suhr Fabrin, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor GRUNDSTENEN A/S (Nu: GRUNDSTENEN ApS) landede et overskud på 3.913' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor KILDEKROG ApS landede et underskud på 714' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.341' DKK (SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.513' DKK (STOCKHOLMSGADE 41 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 88.730' DKK (STOCKHOLMSGADE 41 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 92' DKK (Fabrins ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Michael Tarding.