Helle Herman Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HERMAN Studio ApS (Stifter) |
Største overskud: | 470' DKK HERMAN Studio ApS (2021-22) |
Største underskud: | -179' DKK HERMAN Studio ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.898' DKK HerLau ApS (Nu: Form and Refine ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.456' DKK HerLau ApS (Nu: Form and Refine ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos HerLau ApS (Nu: Form and Refine ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Herman-Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Seed: 56974879
Det hele begyndte den dag i 2014 hos HERMAN Studio ApS (tidligere HERMANCPH ApS) i hvervet som Stifter og Ejer. Denne rolle havde Helle Herman Mortensen i 3 år 8 måneder, inden stoppet den 29. december 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor industriel design og produktdesign. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 130' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Herman-Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HERMAN Studio ApS
Via Herman-Holding ApS -
Form and Refine ApS
Via Herman-Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Herman-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2017 -
Form and Refine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HerLau ApS (Nu: Form and Refine ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018 -
HERMANCPH ApS (Nu: HERMAN Studio ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2017
Registreringsdato: 29.12.2017 -
Herman-Holding IVS (Nu: Herman-Holding ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.12.2017
Registreringsdato: 29.12.2017
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.02.2018 - 07.06.2018
Direktør
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
15.04.2015 - 18.09.2016
Ejer
19.09.2016 - 29.12.2017
Reel ejer
05.10.2017 - 28.12.2017
Reel ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Helle Herman Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Herman-Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.063' DKK. Gennem sit holdingselskab Herman-Holding ApS har Helle dermed også andele i HERMAN Studio ApS (100%) samt Form and Refine ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Helle Herman Mortensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-19 hvor Herman-Holding IVS (Nu: Herman-Holding ApS) landede et overskud på 450' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor HERMAN Studio ApS landede et underskud på 179' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Jonas Herman Pedersen.