Peter Frederik Ahlmann Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RYGETÅRNET ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.778' DKK Gasoline Grill ApS (2023) |
Største underskud: | -1.768' DKK Gasoline SST ApS (Nu: Gasoline VTP ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 13.079' DKK Gasoline Grill ApS (2023) |
Største gæld: | 17.935' DKK Gasoline Grill ApS (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos RYGETÅRNET ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af P. F. AHLMANN HOLDING ApS (10 år 9 måneder) |
Seed: 536545247
Det hele begyndte den dag i 2013 ved RYGETÅRNET ApS i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Peter Frederik Ahlmann Olesen i 6 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. december 2019.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.214' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 3. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
P. F. AHLMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Sandø &co ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
GH 05.04.2017 ApS
Via P. F. AHLMANN HOLDING ApS -
Gasoline Grill ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline NHG ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline VTP ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline DGH ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline VDV ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline HDM ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline Grill Special Ops ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline HPNS ApS
Via GH 05.04.2017 ApS
Direktørposter (2)
-
P. F. AHLMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2013 -
Sandø &co ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
Gasoline Grill ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.02.2016 -
GH 05.04.2017 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2017 -
Gasoline NHG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2017 -
Gasoline VTP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Sandø &co ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Sandø &co ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
Sandø &co ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
16.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8%
Peter Frederik Ahlmann Olesen ejer desuden også holdingselskabet GH 05.04.2017 ApS (ejer lige nu 8%). Gennem holdingselskabet GH 05.04.2017 ApS ejes der også andele i Gasoline Grill ApS (100%), Gasoline NHG ApS (100%), Gasoline VTP ApS (100%), Gasoline DGH ApS (100%), Gasoline VDV ApS (100%), Gasoline HDM ApS (100%), Gasoline Grill Special Ops ApS (100%) og Gasoline HPNS ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Peter Frederik Ahlmann Olesen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Frederik Ahlmann Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Gasoline Grill ApS der præsenterede et overskud på 3.778' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Gasoline SST ApS (Nu: Gasoline VTP ApS) der præsenterede et underskud på 1.768' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 10 måneder fra 2014 til 2022 hos CAFE AUTO ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.778' DKK (Gasoline Grill ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 613' DKK (Gasoline Grill Special Ops ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.079' DKK (Gasoline Grill ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.702' DKK (CAFE AUTO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Klaus Wittrup Nielsen.