Bjarne Agger Weibel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 534.470' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2021) |
Største underskud: | -922.273' DKK CHEMINOVA A/S (2023) |
Største egenkapital: | 5.482.582' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2021) |
Største gæld: | 5.184.389' DKK CHEMINOVA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2.295 årsværk hos CHEMINOVA A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CHEMINOVA A/S (4 år 1 måned) |
Seed: 1649502484
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2014 ved AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Agger Weibel i 10 måneder, før stoppet den 21. april 2015.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 431.473' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CHEMINOVA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
CHEMINOVA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2023
Registreringsdato: 22.06.2023 -
CHEMINOVA A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2019
Registreringsdato: 24.05.2019 -
AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2015
Registreringsdato: 21.04.2015
Blå bog (fortsat)
Bjarne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.04.2015 - 24.05.2019
Bestyrelsesmedlem
22.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2014 - 21.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Agger Weibel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved CHEMINOVA A/S der præsenterede et overskud på 508.002' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved CHEMINOVA A/S der præsenterede et underskud på 922.273' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2015 til 2019 hos CHEMINOVA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 431.473' DKK (AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 922.273' DKK (CHEMINOVA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.331.473' DKK (AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.351.087' DKK (CHEMINOVA A/S).