Rikke Nisted Milvertz
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SJÆLLANDSKE EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51.964' DKK JMI GRUPPEN A/S (2022) |
Største underskud: | -5.864' DKK JMI GRUPPEN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 119.975' DKK JMI GRUPPEN A/S (2022) |
Største gæld: | 64.145' DKK JMI EJENDOMME A/S (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos JMI GRUPPEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JMI EJENDOMME A/S (10 år 6 måneder) |
Seed: 487553028
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2014 i SJÆLLANDSKE EJENDOMME A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Rikke Nisted Milvertz i 9 år 10 måneder, inden stoppet d. 17. januar 2024.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 viste et overskud på 1.720' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. januar 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rimi Invest ApS
Ejerandel: 100% -
SunnyShares ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
JMI EJENDOMME A/S
Via Rimi Invest ApS -
Stjernelunden ApS
Via JMI EJENDOMME A/S -
Brejdablik Korsør ApS
Via JMI EJENDOMME A/S -
Messy Weekend ApS
Via SunnyShares ApS -
AY Studios ApS
Via Messy Weekend ApS
Direktørposter (1)
-
Rimi Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
ROSSINGS GAARD II SLAGELSE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.02.2018 -
JMI GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
JMI GRUPPEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
SJÆLLANDSKE EJENDOMME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
SunnyShares ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023
Blå bog (fortsat)
Rikke har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
21.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
08.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rikke Nisted Milvertz er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Rimi Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.010' DKK.
• SunnyShares ApS (25% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.010' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Rikke Nisted Milvertz, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Rimi Invest ApS landede et overskud på 2.183' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SunnyShares ApS landede et underskud på 881' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.627' DKK (JMI EJENDOMME A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.864' DKK (JMI GRUPPEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 108.677' DKK (JMI GRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -786' DKK (SunnyShares ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Tina Reinholdt Milvertz.