Anders Buchardt Møller-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEVNS SPILDEVAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 214.191' DKK HILLERØD SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -202.729' DKK HILLERØD SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.353.655' DKK LOLLAND ENERGI HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 749.607' DKK LOLLAND SPILDEVAND A/S (2014) |
Flest årsværk: | 178 årsværk hos HILLERØD SERVICE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STEVNS SPILDEVAND A/S (4 år 8 måneder) |
Seed: 66895400
Karrieren som leder startede i 2014 ved STEVNS SPILDEVAND A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Buchardt Møller-Hansen i 2 år, før stoppet den 1. januar 2016.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor opsamling og behandling af spildevand. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 9.838' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMH AGRO & DEVELOP
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (6)
-
LOLLAND ENERGI HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
LOLLAND FORSYNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
LOLLAND VARME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
LOLLAND VAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
LOLLAND SPILDEVAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
UDVIKLINGSSELSKABET LOKE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
STEVNS SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (48)
-
NAKSKOV ELNET A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
NAKSKOV ELNET A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
UDVIKLINGSSELSKABET LOKE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LOLLAND ENERGI HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 34.244' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HILLERØD SPILDEVAND A/S kunne fremvise et underskud på 24.702' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 34.244' DKK (LOLLAND ENERGI HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.379' DKK (HILLERØD SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.904.521' DKK (HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (HILLERØD KRAFTVARME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Peter Underlin.