Lars Nordahl
Erhvervsaktiv siden: | 14. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DSB ØRESUND A/S (Direktør) |
Største overskud: | 69.379' DKK RØNNE HAVN A/S (2018) |
Største underskud: | -66.000' DKK DSB ØRESUND A/S (2014) |
Største egenkapital: | 357.867' DKK RØNNE HAVN A/S (2023) |
Største gæld: | 730.610' DKK RØNNE HAVN A/S (2021) |
Flest årsværk: | 318 årsværk hos DSB ØRESUND A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af RØNNE HAVN A/S (2 år 4 måneder) |
Seed: 952967747
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2013 ved DSB ØRESUND A/S i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Lars Nordahl i 2 måneder, før fratrædelsen den 1. november 2013.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor passagertransport med regional- eller fjerntog. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 25.600' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 24. februar 2017.
Direktørposter (1)
-
RØNNE HAVN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2022
Tidslinje (3)
-
RØNNE HAVN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.05.2022
Registreringsdato: 05.05.2022 -
DSB ØRESUND A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2013
Registreringsdato: 01.11.2013 -
DSB ØRESUND A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.08.2013
Registreringsdato: 14.08.2013
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
05.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.10.2017 - 30.11.2017
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
14.08.2013 - 01.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor RØNNE HAVN A/S landede et overskud på 34.988' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Max Albert Hansen.